Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-07-03 fjernes Binavne: THY DEVELOPMENT A/S, THY DATA ÅRHUS A/S, THY DATA THISTED A/S, THY DATA KØBENHAVN A/S, THY DATA KOLDING A/S, THY DATA CENTER ØST A/S, THY DATA CENTER SYD A/S, THY DATA CENTER DEVELOPMENT A/S, THY DATA CENTER AALBORG A/S, THY DATA CENTER A/S, THY DATA AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fogedsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 fjernes Bestyrelse: Egon Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Direktion: Søren Skovbølling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@thydata.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 fjernes Navne: THY DATA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Stiftere: THY DATA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-01 tilføjes Bestyrelse: Leif Vestergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Direktion: Søren Skovbølling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Direktion: Michael Lehd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Aarup Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 fjernes Bestyrelse: Per Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Direktion: Michael Lehd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 fjernes Direktion: Egon Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-14 tilføjes Bestyrelse: Per Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Direktion: Egon Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 fjernes Direktion: Flemming Idorf Beisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder handel med edb-programmel og -udstyr, servicevirksomhed i forbindelse med edb, udvikling af edb-programmel, afholdelse af kurser i forbindelse med edb samt financiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, ligesom selskabet også tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Vedtægter: 2010-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Bestyrelse: Henning Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.131.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Navne: THY DATA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-06 fjernes Navne: THY DATA THISTED A/S (offentliggjort 2005-09-02)
Den 2009-05-07 fjernes Binavne: THY DATA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@thydata.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-18 tilføjes Direktion: Flemming Idorf Beisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Direktion: Torben Schelle Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-09 tilføjes Bestyrelse: Henning Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Bestyrelse: Christian Steensgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2007-11-19 tilføjes Direktion: Torben Schelle Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 fjernes Direktion: Per Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-02 tilføjes Bestyrelse: Bo Søndergaard Schrøder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Bestyrelse: Jens Bjørn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Direktion: Egon Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-19 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2006-01-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-12 tilføjes Navne: THY DATA THISTED A/S (offentliggjort 2005-09-02)
Den 2005-08-11 fjernes Navne: THY DATA CENTER A/S (offentliggjort 2001-11-21)
Den 2005-08-12 fjernes Binavne: THY DATA CENTER NORD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2001-12-07)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: tdc@tdc.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2001-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: tdc@tdc.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2001-10-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Bjørn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-23 fjernes Bestyrelse: Søren Emil Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-23 tilføjes Navne: THY DATA CENTER A/S (offentliggjort 2001-11-21)
Den 2001-10-22 fjernes Navne: THY DATA CENTER NORD A/S (offentliggjort 2001-10-17)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2001-12-07)
Den 2001-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fogedsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Emil Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Binavne: THY DATA CENTER NORD A/S, THY DATA A/S, THY DEVELOPMENT A/S, THY DATA ÅRHUS A/S, THY DATA THISTED A/S, THY DATA KØBENHAVN A/S, THY DATA KOLDING A/S, THY DATA CENTER ØST A/S, THY DATA CENTER SYD A/S, THY DATA CENTER DEVELOPMENT A/S, THY DATA CENTER AALBORG A/S, THY DATA CENTER A/S, THY DATA AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Direktion: Egon Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Navne: THY DATA CENTER NORD A/S (offentliggjort 2001-10-17)
Den 2001-09-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Stiftere: THY DATA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)