Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Bæk Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Bæk Jensen | 01.06.2016 | Opnæsgård 81, 2970 Hørsholm |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
QBYTE v/Morten Bæk | 26259983 | Aktiv | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.10.2012 | 3,89 (km) | Saxogade 1, 1662 København V | Applebys Plads 9, 1411 København K |
31.08.2013 | 24,53 (km) | Applebys Plads 9, 1411 København K | Opnæsgård 59, 2970 Hørsholm |
01.06.2016 | 0,26 (km) | Opnæsgård 59, 2970 Hørsholm | Opnæsgård 81, 2970 Hørsholm |
QBYTE v/Morten Bæk. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.09.2001 (8434 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Q BYG IVS | 37672920 |
Q BYG OG MONTAGE TEAM ApS | 36043520 |
Q Byg Tømrer ApS | 40342249 |
Qbyone | 40212124 |
QBYTE v/Morten Bæk | 26259983 |
QC-Consult v/Finn Toftgaard | 25349458 |
QC-Labsupport IVS | 40127496 |
QCAB | 35968512 |
QCAdvice | 33827873 |
QC Analytic | 40465022 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Bæk Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Bæk Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |