Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 316, st. mf., 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-06 fjernes Navne: JUPITER 101 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Revisor: Per Knud Hjorth Marcussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Stiftere: MOLS LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-04-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-13 fjernes Direktion: Hans Peter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 316, st. mf., 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 21, 8240 Risskov (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Vedtægter: 2006-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Binavne: MILLENIA ApS, INFORMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 21, 8240 Risskov (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2003-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 19, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-13 tilføjes Direktion: Hans Peter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 fjernes Direktion: Charlotte Kirsten Marie Bang Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-04-25)
Den 2002-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 19, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Binavne: MILLENIA ApS, INFORMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Direktion: Charlotte Kirsten Marie Bang Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Navne: JUPITER 101 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Revisor: Per Knud Hjorth Marcussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Stiftere: MOLS LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)