Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fanøgade 15, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2013-12-05 fjernes Direktion: Klaus Thorsten Wollesen Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2013-12-05 fjernes Navne: ALEKÄRRSGATAN 8 OG 12, 2002 ApS (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2013-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2010-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Klaus Thorsten Wollesen Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Direktion: Michael Sheikh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fanøgade 15, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2008-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2005-03-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-28 tilføjes Direktion: Michael Sheikh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-28 fjernes Direktion: Anne Brown Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Direktion: Anne Brown Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Direktion: Ole Vagner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Direktion: Ole Vagner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 fjernes Direktion: Gunnar Michael Eggert Lerche (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2005-03-22)
Den 2005-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2003-05-27 tilføjes Direktion: Gunnar Michael Eggert Lerche (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 fjernes Direktion: Bo Anders Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Alekärrsgatan 8 og 12, Göteborg, Sverige og at administrere kommanditselskabets faste ejendomme og andre formueaktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 tilføjes Vedtægter: 2003-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 fjernes Bestyrelse: Flemming Eik Schiffer (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 fjernes Direktion: Jesper Krarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 tilføjes Bestyrelse: Bo Anders Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-06 tilføjes Bestyrelse: Flemming Eik Schiffer (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2002-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-06 tilføjes Direktion: Flemming Eik Schiffer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-06 fjernes Direktion: Flemming Eik Schiffer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Direktion: Jesper Krarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 fjernes Direktion: Mads Richardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-29 tilføjes Navne: ALEKÄRRSGATAN 8 OG 12, 2002 ApS (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2002-10-28 fjernes Navne: DALARNA, 2001 ApS (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2002-08-14 fjernes Direktion: Jens Schaumann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 fjernes Direktion: Allan Wind Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Direktion: Allan Wind Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Navne: DALARNA, 2001 ApS (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2001-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2001-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)