Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 fjernes Interessenter: AMAGERTORV 2, 2002 ApS (offentliggjort 2001-11-09)
Den 2007-01-12 fjernes Navne: K/S AMAGERTORV 2, KØBENHAVN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2001-11-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenstræde 6, 2620 Albertslund (offentliggjort 2003-05-26)
Den 2005-12-31 fjernes Bestyrelse: Anders Vilhelm Fabild (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Vilhelm Fabild (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 fjernes Bestyrelse: Ove Stagetorn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen beliggende : Amagertorv 2, 1160 København K, Matr.nr. 1 Frimands Kvarter, København. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 tilføjes Vedtægter: 2003-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenstræde 6, 2620 Albertslund (offentliggjort 2003-05-26)
Den 2002-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-26 tilføjes Bestyrelse: Ove Stagetorn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 fjernes Bestyrelse: Flemming Eik Schiffer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-05 tilføjes Bestyrelse: Mads Richardt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-05 fjernes Bestyrelse: Jens Schaumann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Bestyrelse: Flemming Eik Schiffer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Schaumann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-15 fjernes Bestyrelse: Mads Richardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-15 tilføjes Navne: K/S AMAGERTORV 2, KØBENHAVN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-14 fjernes Navne: K/S KÜNDVAGEN 6, HALMSTAD (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-06 tilføjes Navne: K/S KÜNDVAGEN 6, HALMSTAD (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-05 fjernes Navne: K/S SMÅLAND, SVERIGE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Bestyrelse: Mads Richardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Interessenter: AMAGERTORV 2, 2002 ApS (offentliggjort 2001-11-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Navne: K/S SMÅLAND, SVERIGE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2001-11-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)