Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåseagervej 4-6, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-28 fjernes Direktion: Karsten Reinhold Røsfeld (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-28 fjernes Navne: KAWIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Stiftere: Winni Gretha Røsfeld, Karsten Reinhold Røsfeld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt investering i værdipapirer og fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-04 tilføjes Vedtægter: 2004-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Revisor: Søren Peter Lund Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Direktion: Karsten Reinhold Røsfeld (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Navne: KAWIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-21 fjernes Navne: KAWI ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-22 tilføjes Revisor: Søren Peter Lund Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Stiftere: Winni Gretha Røsfeld, Karsten Reinhold Røsfeld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-21 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåseagervej 4-6, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Navne: KAWI ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)