Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-07-07 fjernes Interessenter: Bent Eegholm (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Hallum Bendtsen, Claus Ewers, Hans Otto Ewers (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 19, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2010-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornholm 3, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2007-02-01)
Den 2010-02-02 tilføjes Interessenter: Jacob Hallum Bendtsen, Hans Otto Ewers, Claus Ewers (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2010-02-01 fjernes Interessenter: Peter Erik Hansen (offentliggjort 2001-10-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornholm 3, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2007-02-01)
Den 2007-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornholm 3, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornholm 3, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornholm 3, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornholm 3, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 15, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 tilføjes Navne: Constance I/S (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-08-03 fjernes Navne: Partrederiet Constance (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-29 fjernes Interessenter: Erling Hansen Duus, Arthur Emil Müller (offentliggjort 2001-10-04)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 15, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Interessenter: Peter Erik Hansen, Erling Hansen Duus, Bent Eegholm, Arthur Emil Müller (offentliggjort 2001-10-04)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: Partrederiet Constance (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2010-06-23)