Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-04-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PETEL HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WARTHOE AF 1964 ApS. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ALTIA INVEST ApS. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PKV Consult IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 tilføjes Reelle ejere: Thomas Warthoe (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, investering i værdipapirer og anden relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Vedtægter: 2013-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asgårdsvej 6, 1811 Frederiksberg C (offentliggjort 2009-03-25)
Den 2009-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 91, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2006-01-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 91, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2006-01-19)
Den 2006-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 12, 1., 1302 København K (offentliggjort 2001-12-06)
Den 2001-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 12, 1., 1302 København K (offentliggjort 2001-12-06)
Den 2001-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-15 tilføjes Direktion: Thomas Warthoe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 tilføjes Navne: WARTHOE AF 1967 ApS (offentliggjort 2001-12-06)
Den 2001-11-14 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4475 (offentliggjort 2001-10-04)
Den 2001-11-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Warthoe (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2001-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4475 (offentliggjort 2001-10-04)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-04)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)