Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2001-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BENNY ANKER JENSEN & SØN ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2010-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Industrihegnet 2 4030 Tune I/S. (offentliggjort 2010-05-28)
Den 2023-11-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-30 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2020-11-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-11-27 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-05-18 fjernes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-09-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-10-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-08 tilføjes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2013-05-08 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-10-02)
Den 2003-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-10-02)
Den 2003-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-02)
Den 2001-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselager 25, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Jan Jack Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter og sædvanlige i forbindelse hermed værende forretningsmæssige dispositioner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-02)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Legale ejere: Jan Jack Jensen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-10-01 tilføjes Navne: BAJ & SØN HOLDING ApS (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Jack Jensen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2001-10-01 tilføjes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Stiftere: Jan Jack Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Vedtægter: 2001-10-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)