0 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Marcel Machmüller(virk.: 4) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Nuværende adresse:
Christian X's Alle 58 kl., 2800 Kgs. Lyngby
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|
De Glade Malere ApS |
26254736
|
NORMAL
|
Malerforretninger
(433410)
|
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Nuværende adresse:
Christian X's Alle 58, kl., 2800 Kgs. Lyngby
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
03.08.2006 | 13,68 (km) | Hjortespringparken 43, 2730 Herlev | Nitivej 10, 2000 Frederiksberg |
03.02.2009 | 2,81 (km) | Nitivej 10, 2000 Frederiksberg | Enghavevej 40, 1674 København V |
24.08.2009 | 15,95 (km) | Enghavevej 40, 1674 København V | Hjortespringparken 43, 2730 Herlev |
20.12.2012 | 17,82 (km) | Hjortespringparken 43, 2730 Herlev | Århusgade 14, 2100 København Ø |
11.02.2013 | 15,83 (km) | Århusgade 14, 2100 København Ø | Bjerringbrovej 110, 2610 Rødovre |
02.08.2017 | 10,46 (km) | Bjerringbrovej 110, 2610 Rødovre | Christian X's Alle 58, 2800 Kgs. Lyngby |
De Glade Malere ApS. |
Sidst opdateret den 24.05.2017 og
angivet som gældende fra 20.05.2017 (2693
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Marcel Machmüller(virk.: 4) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Anders Michael Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Marcel Machmüller(virk.: 4) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 2 | 3 |
Pct. | 0 % | 29 % | 29 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Anders Michael Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |