Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Hylbæk Christensen | 01.07.2013 | 08.08.2016 | bestyrelse |
Morten Olsen | 13.03.2006 | 01.07.2013 | bestyrelse |
Steen Halleskov | 13.03.2006 | 18.12.2009 | bestyrelse |
Carl Kruse Andersen | 02.05.2003 | 13.03.2006 | bestyrelse |
Niels Melbye Frederiksen | 02.05.2003 | 13.03.2006 | formand |
Allan Wind Petersen | 09.11.2001 | 02.05.2003 | formand |
Mads Richardt | 26.09.2001 | 02.05.2003 | bestyrelse |