Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinget 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Martin Hansens Vej 5, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Navne: BROUER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-24 fjernes Navne: THORKIL BROUER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Vedtægter: 2020-09-25 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-01-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-05 fjernes Bestyrelse: Michael Sesler (bestyrelse) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Ejner Thorkil Brouer (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-01-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-01-25 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-01-25 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: BROUER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Martin Hansens Vej 5, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Martin Hansens Vej 5, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2001-12-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Martin Hansens Vej 5, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-29 tilføjes Bestyrelse: Michael Sesler (bestyrelse) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2001-09-29 tilføjes Direktion: Dorthe Johnsen Brouer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og udlejning af fast ejendom, med handel og anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Navne: THORKIL BROUER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2001-09-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-09-29 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2001-09-29 tilføjes Stiftere: Ejner Thorkil Brouer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-29 tilføjes Vedtægter: 2001-09-29 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2001-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-05)
Den 2001-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)