Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 44, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-26 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Navne: RUNDFORBIVEJ 186-188, 2001 ApS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 fjernes Direktion: Michael Hylbæk Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2013-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 44, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2013-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Geelsmark 1, 2840 Holte (offentliggjort 2010-05-28)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Michael Hylbæk Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2013-07-01 fjernes Direktion: Morten Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2011-11-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2010-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Geelsmark 1, 2840 Holte (offentliggjort 2010-05-28)
Den 2010-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2005-03-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Direktion: Morten Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Direktion: Steen Halleskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-13 tilføjes Direktion: Steen Halleskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-13 fjernes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2005-03-21)
Den 2005-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-02 tilføjes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Direktion: Mads Richardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Rundforbivej 186-188, Nærum og at administrere kommanditselskabets faste ejendomme og andre formueaktiviteter (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-10-22 tilføjes Navne: RUNDFORBIVEJ 186-188, 2001 ApS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-10-21 fjernes Navne: IP 148 ApS (offentliggjort 2001-10-04)
Den 2001-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2001-10-22 tilføjes Vedtægter: 2001-10-22 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-26 tilføjes Direktion: Mads Richardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-26 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Navne: IP 148 ApS (offentliggjort 2001-10-04)
Den 2001-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2001-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)