Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingolfs Have 4, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingolfs Have 4, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2001-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: P.J.E. HUSET. DALBY. ApS. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-05-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: PJE Holding ApS, Bo Eriksen Dalby Holding ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: PJE Holding ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jacob Eriksen, Bo Eriksen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingolfs Have 4, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2017-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nielstrupvej 36, 4690 Haslev (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-29 tilføjes Direktion: Jacob Eriksen (direktør) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-29 fjernes Direktion: Preben Jens Eriksen (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: PJE Holding ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-03-29 fjernes Legale ejere: Preben Jens Eriksen (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-04-12 fjernes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2009-05-30 tilføjes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2009-05-30 fjernes Revisor: Reg. revisor Henning Seeding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nielstrupvej 36, 4690 Haslev (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nielstrupvej 36, 4690 Haslev (offentliggjort 2001-10-15)
Den 2001-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nielstrupvej 36, 4690 Haslev (offentliggjort 2001-10-15)
Den 2001-08-15 tilføjes Direktion: Preben Jens Eriksen (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2001-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Legale ejere: Preben Jens Eriksen (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2001-08-15 tilføjes Navne: PJE HUSET DALBY HOLDING ApS (offentliggjort 2001-10-15)
Den 2001-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2001-08-15 tilføjes Revisor: Reg. revisor Henning Seeding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Stiftere: Preben Jens Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Vedtægter: 2001-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-15)
Den 2001-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)