Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2001-08-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INTERMEDICO LTD. ApS. (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2016-04-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2016-04-26 tilføjes Vedtægter: 2016-04-26 (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2016-04-26 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-08 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2015-04-08 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2014-09-03 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2014-09-03 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2003-02-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 fjernes Revisor: Alexander Christian Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viadukt Alle 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-07 tilføjes Direktion: Preben Arnfjord (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2001-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Legale ejere: Preben Arnfjord (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Navne: VIADUKT ANPARTSSELSKAB 260954 (offentliggjort 2001-09-25)
Den 2001-08-07 tilføjes Reelle ejere: Preben Arnfjord (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2001-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2001-08-07 tilføjes Revisor: Alexander Christian Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Stiftere: Preben Arnfjord (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Vedtægter: 2001-08-07 (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2001-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-09-25)
Den 2001-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)