Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 15, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 fjernes Direktion: Elof Fog Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 fjernes Navne: FOG WIND ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Stiftere: FOG WIND AGENCY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2001-11-12)
Den 2002-05-17 tilføjes Direktion: Elof Fog Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Direktion: Peter Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2001-11-12)
Den 2001-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 15, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-31 tilføjes Direktion: Peter Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration af vindmølleprojekter samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Navne: FOG WIND ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Stiftere: FOG WIND AGENCY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Vedtægter: 2001-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)