Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-08 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-08 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2006-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AL-TAGSERVICE ApS. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AL-TAGSERVICE ApS. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-29 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2015-04-29 fjernes Revisor: Regnskabskonsulent Jan Dybkilde (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2012-04-23 tilføjes Revisor: Regnskabskonsulent Jan Dybkilde (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2012-04-23 fjernes Revisor: Henning Seiferheld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2001-11-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårlevvejen 2, 4652 Hårlev (offentliggjort 2013-01-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Haarlevvejen 2, 4652 Hårlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2001-11-26)
Den 2001-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haarlevvejen 2, 4652 Hårlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-21 tilføjes Direktion: Ebbe Lang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, fabrikation og udlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Legale ejere: Ebbe Lang (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2001-09-21 tilføjes Navne: EBBE LANG BYGNINGSENTREPRISE ApS (offentliggjort 2001-10-08)
Den 2001-09-21 tilføjes Reelle ejere: Ebbe Lang (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2001-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-09-21 tilføjes Revisor: Henning Seiferheld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Stiftere: Ebbe Lang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Vedtægter: 2001-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-08)
Den 2001-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)