Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2001-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S KINGSWOOD. (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2020-10-13 tilføjes Legale ejere: Helle Andersen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-07-04 tilføjes Direktion: Christian Stig Møller (direktør) (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 fjernes Direktion: Søren Schou (direktion) (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: digitalpostkasse@habro.dk (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-03-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2012-05-18 tilføjes Direktion: Søren Schou (direktion) (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2012-05-18 fjernes Direktion: Jesper Tullin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S Kingswood. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Vedtægter: 2011-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2010-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-11 tilføjes Legale ejere: Christian Stig Møller (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-12-03 tilføjes Legale ejere: Kaj Mogens Jensen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-12-02 tilføjes Legale ejere: Ole Andersen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-11-30 tilføjes Legale ejere: Marius Hansen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-11-29 tilføjes Legale ejere: Peter Willum Jensen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-11-27 tilføjes Legale ejere: Claus Frees Sørensen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-11-26 tilføjes Legale ejere: Bent Larsen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-11-19 tilføjes Legale ejere: Søren Schou (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-11-18 tilføjes Legale ejere: Tage Reinert (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-11-17 tilføjes Legale ejere: Michael Schøtt (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2001-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-29 tilføjes Direktion: Jesper Tullin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 fjernes Direktion: Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Navne: KINGSWOOD KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2001-11-06)
Den 2001-10-28 fjernes Navne: JUT NR. 2206 ApS (offentliggjort 2001-09-18)
Den 2001-10-29 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 fjernes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Direktion: Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Navne: JUT NR. 2206 ApS (offentliggjort 2001-09-18)
Den 2001-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Stiftere: Erik Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-09-18)
Den 2001-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)