Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-10 tilføjes Revisor: MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-05-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2013-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: 3TECH GROUP A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ALPHA-E ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3TECH GROUP A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannerup Engvej 50, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hannerup Engvej 50, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannerup Engvej 50, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2019-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hannerup Engvej 50, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannerup Engvej 50, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hannerup Engvej 50, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 tilføjes Reelle ejere: Bo Rubæk Hansen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2016-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannerup Engvej 50, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2001-08-21 tilføjes Direktion: Bo Rubæk Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier samt at drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Legale ejere: Bo Rubæk Hansen (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2001-08-21 tilføjes Navne: BO RUBÆK HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2001-09-21)
Den 2001-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-08-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Stiftere: Bo Rubæk Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Vedtægter: 2001-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-09-21)
Den 2001-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)