Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Opløsningsstrussel seneste | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tietgensgade 28, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tietgensgade 28, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-08 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom med udlejning for øje, handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Vedtægter: 2013-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 fjernes Revisor: MOGENS BISBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2010-08-12)
Den 2010-08-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-26 tilføjes Legale ejere: Birthe Kathrine Bang (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2001-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tietgensgade 28, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2001-09-10 tilføjes Direktion: Birthe Kathrine Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Navne: B.B.B.H ApS (offentliggjort 2001-09-26)
Den 2001-09-10 tilføjes Reelle ejere: Birthe Kathrine Bang (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2001-09-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-09-10 tilføjes Revisor: MOGENS BISBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Stiftere: Birthe Kathrine Bang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-09-26)
Den 2001-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)