Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stentoften 24, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 fjernes Bestyrelse: Jesper Møller Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Direktion: Niels Leleur Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 fjernes Navne: FÆLLES HOLDING, SKØRPING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Stiftere: Niels Leleur Thomsen, Finn Leleur Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-09-24)
Den 2001-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stentoften 24, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Møller Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Direktion: Niels Leleur Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels,- service, udlejnings- og investeringsvirksomhed, herunder af erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-09-24)
Den 2001-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Navne: FÆLLES HOLDING, SKØRPING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Stiftere: Niels Leleur Thomsen, Finn Leleur Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Vedtægter: 2001-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)