Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Theil | 03.12.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Theil | 22.01.2002 | 29.11.2018 | direktør |
Kim Madsen | 01.09.2001 | 22.01.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Schønnemann Kjeldsen | 05.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Benthe Ander Hansen | 05.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Julie Marie Guldbrandsen | 05.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Theil | 05.10.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Theil | 03.12.2018 | 04.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jo Hanne Schmidt | 26.09.2013 | 18.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Søby Jensen | 26.09.2013 | 18.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lene Krüger | 13.09.2011 | 26.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Reuther | 16.06.2004 | 15.08.2015 | formand |
Morten Theil | 22.01.2002 | 29.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Ellegård Nielsen | 22.01.2002 | 13.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bendix Nuppenau | 22.01.2002 | 16.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.09.2001 | 22.01.2001 | bestyrelsesmedlem |