Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 79, kl., 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Direktion: Per Kofoed Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Navne: GEELS ANTIK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-09 fjernes Binavne: VIKA - ANTIK OG GENBRUG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Direktion: Per Kofoed Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 fjernes Direktion: Torben Hänsche Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive genbrugsvirksomhed, køb og salg af antikviteter, og dermed beslægtet virksomhed, for at sikre arbejdspladser til mennesker, der har brug for job på særlige vilkår for at komme ud på arbejdsmarkedet, samt plads til frivillige, der ønsker forbedret livskvalitet gennem aktiviteterne og fællesskabet. Selskabet kan herunder erhverve ejendomme, oprette datterselskaber og i øvrige medvirke ved oprettelse af selskaber og foreninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Vedtægter: 2008-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 fjernes Bestyrelse: Per Kofoed Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre forhandlere af brugte varer (offentliggjort 2002-01-17)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Navne: GEELS ANTIK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-30 fjernes Navne: VIKA - ANTIK OG GENBRUG ApS (offentliggjort 2001-12-21)
Den 2004-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 79, kl., 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 209, 2900 Hellerup (offentliggjort 2001-12-14)
Den 2004-12-01 tilføjes Bestyrelse: Agnethe Hviid (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 fjernes Bestyrelse: Jytte Smed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Direktion: Torben Hänsche Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 fjernes Direktion: Jytte Smed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 209, 2900 Hellerup (offentliggjort 2001-12-14)
Den 2001-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-11 tilføjes Bestyrelse: Jytte Smed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Direktion: Jytte Smed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Navne: VIKA - ANTIK OG GENBRUG ApS (offentliggjort 2001-12-21)
Den 2001-12-10 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2414 (offentliggjort 2001-09-07)
Den 2001-12-11 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Binavne: VIKA - ANTIK OG GENBRUG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Hovedbranche: Andre forhandlere af brugte varer (offentliggjort 2002-01-17)
Den 2001-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2414 (offentliggjort 2001-09-07)
Den 2001-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)