Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Binavne | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevang 20, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Direktion: Morten Dalsgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Kontaktoplysninger: mdl@post12.tele.dk (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Legale ejere: Morten Dalsgaard Larsen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Navne: STRØM & LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes ObligatoriskEmail: mdl@post12.tele.dk (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Reelle ejere: Morten Dalsgaard Larsen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Stiftere: Morten Dalsgaard Larsen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-09-25 fjernes Binavne: ProQon ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-18 tilføjes Binavne: ProQon ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-09-27 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2016-09-27 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2016-09-26 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-09-27 tilføjes Vedtægter: 2016-09-27 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevang 20, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2015-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Birgitte Gøyes Vej 2, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: mdl@post12.tele.dk (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2015-06-29 fjernes Kontaktoplysninger: mdl@post12tele.dk (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes ObligatoriskEmail: mdl@post12.tele.dk (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2013-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i andre virksomheder samt drive anden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2013-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.675.000,00 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2013-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2013-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2013-12-17 tilføjes Vedtægter: 2013-12-17 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: mdl@post12tele.dk (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2009-05-26 fjernes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2001-10-02)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2001-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birgitte Gøyes Vej 2, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2001-06-30 tilføjes Direktion: Morten Dalsgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2001-10-02)
Den 2001-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Legale ejere: Morten Dalsgaard Larsen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Navne: STRØM & LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Dalsgaard Larsen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Stiftere: Morten Dalsgaard Larsen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)