Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 tilføjes Direktion: Rasmus Nikolaj Lützen (direktør) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nikolaj Lützen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-10 tilføjes Legale ejere: DJ Beat Records Scandinavia AS, Borkman Invest AS (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-10 fjernes Legale ejere: Ketil Sveen, Rolf Krogsvold, Tom Arild Jensen (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Reelle ejere: Rolf Dag Bjørge Rozo Krogsvold (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-09 tilføjes Direktion: Rolf Dag Bjørge Rozo Krogsvold (direktør) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 fjernes Direktion: Tom Arild Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-09 fjernes Bestyrelse: Rolf Dag Bjørge Rozo Krogsvold (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-19 tilføjes Bestyrelse: Rolf Dag Bjørge Rozo Krogsvold (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervsmæssigt at drive udlejning. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-05-20 tilføjes Vedtægter: 2012-05-20 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-05-20 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-08-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-08-22)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 95, 1620 København V (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2002-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrik Ibsens Vej 30, st. tv., 1813 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-04-04)
Den 2002-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Ibsens Vej 30, st. tv., 1813 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-04-04)
Den 2002-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Direktion: Tom Arild Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-04 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-04 tilføjes Navne: GABLER INDUSTRIER ApS (offentliggjort 2002-05-29)
Den 2002-04-03 fjernes Navne: SCSK 5931 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-04-04 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Legale ejere: Ketil Sveen, Rolf Krogsvold, Tom Arild Jensen (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2001-09-01 tilføjes Navne: SCSK 5931 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-09-05)
Den 2001-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)