Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Qvirinius Schösser(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Brejnholt Østergaard(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Anthon Worsøe-Petersen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sture Einar Eugen Mansen(virk.: 36) | 2,78 % | 2,78 % | 2,78 % | 2,78 % |
Ib Erthmann Frølich(virk.: 37) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,70 % |
Thomas Hviid Kobbernagel Sølvsten(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erling Knattrup(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frida Mari Norrbom Sams(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Andersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vagn Petersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Finsen Nielsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Bønnerup Hansen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John Anker Madsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,81 % | 0,81 % | 0,81 % | 1,63 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Brejnholt Østergaard | 22.12.2006 | |
Michael Qvirinius Schösser | 01.01.2007 | Jernbane Alle 72, 2630 Taastrup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ib Erthmann Frølich | ||
John Anker Madsen | ||
Erling Knattrup | ||
Frida Mari Norrbom Sams | 01.01.2007 | Chr. Winthers Vej 6, 1860 Frederiksberg C |
Lars Anthon Worsøe-Petersen | ||
Vagn Petersen | ||
Henrik Finsen Nielsen | 04.05.2020 | Jagtvej 86, 2200 København N |
Jakob Bønnerup Hansen | ||
Thomas Hviid Kobbernagel Sølvsten | 01.03.2022 | Højdevej 29, 2670 Greve |
Claus Andersen |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HUSQVARNA AB | 21305944 | Aktiv | Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (466100) |
HUSQVARNA DANMARK A/S | 26205328 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Husqvarna Commercial Solutions Danmark A/S | 41829184 | NORMAL | Finansiel leasing (649100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.04.2000 | 0,51 (km) | Lundtoftevej 160, 2800 Kgs. Lyngby | Lundtoftegårdsvej 93A, 2800 Kgs. Lyngby |
15.01.2008 | nan (km) | Lundtoftegårdsvej 93A, 2800 Kgs. Lyngby | Birkerød Kongevej 25A, 3460 Birkerød |
20.11.2012 | 22,21 (km) | Birkerød Kongevej 25A, 3460 Birkerød | Lejrvej 19, 3500 Værløse |
HUSQVARNA DANMARK A/S. |
Sidst opdateret den 30.09.2005 og angivet som gældende fra 22.08.2005 (6967 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Huspumpen ApS | 38524038 |
HUSQVARNA AB | 21305944 |
Husqvarna Commercial Solutions Danmark A/S | 41829184 |
HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS DANMARK A/S | 26205328 |
HUSQVARNA DANMARK A/S | 26205328 |
HUSQVARNA HUSHOLDNINGSAPPARATER A/S | 55624712 |
Husqvarna Motorcycles GmbH | 37728160 |
HUSQVARNA SKOV & HAVE A/S | 26205328 |
Hus Rengøring | 37490911 |
Husreparation & Montage /v Søren Baade Lungholt | 26177294 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Qvirinius Schösser(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Brejnholt Østergaard(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Anthon Worsøe-Petersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Sture Einar Eugen Mansen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 |
Ib Erthmann Frølich(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |
Thomas Hviid Kobbernagel Sølvsten(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erling Knattrup(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Frida Mari Norrbom Sams(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Claus Andersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagn Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Finsen Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Bønnerup Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Anker Madsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 29 % | 0 % | 0 % | 2 % | 68 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Qvirinius Schösser(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anders Brejnholt Østergaard(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 2 | 1 | 2 | 0 |
Pct. | 40 % | 20 % | 40 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Anthon Worsøe-Petersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 2 | 1 | 0 |
Sture Einar Eugen Mansen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 36 | 4 | 0 | 0 |
Ib Erthmann Frølich(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 18 | 0 | 0 |
Thomas Hviid Kobbernagel Sølvsten(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 0 |
Erling Knattrup(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 2 | 0 | 0 |
Frida Mari Norrbom Sams(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 2 | 0 | 2 |
Claus Andersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vagn Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 0 |
Henrik Finsen Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 0 | 0 |
Jakob Bønnerup Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
John Anker Madsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 125 | 37 | 1 | 2 |
Pct. | 76 % | 22 % | 1 % | 1 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |