Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Vedtægter | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Murergade 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2012-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCI II ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SCI VI ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SCI VII ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2013-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET SCI ApS. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET SCI ApS. (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-12-20 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2023-03-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-20 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-04-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-19 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-19 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-10-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Vedtægter: 2023-03-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-03-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-29 tilføjes Vedtægter: 2019-10-29 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-10-02 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, udlejnings-, konference-, koncert-, kultur- og konsulentvirksomhed, herunder køb, salg og udlejning af fast ejendom, hvad der står i naturlig forbindelse hermed, samt - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i selskaber, der driver en sådan virksomhed. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Navne: Karosserifabrikken ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-08 fjernes Navne: BAK NANNERUP ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Vedtægter: 2019-09-09 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2016-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmerupvej 90, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: a.nannerup@stantonchase.com (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2009-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmerupvej 90, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2009-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Saltværksvej 201, 2770 Kastrup (offentliggjort 2003-10-17)
Den 2008-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2008-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, udlejnings- og konsulentvirksomhed, herunder køb, salg og udlejning af fast ejendom, salg af konsulentydelser og hvad der står i naturlig forbindelse hermed, samt - direkte eller indirekte - at eje aktier og anparter i selskaber, der driver en sådan virksomhed. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Vedtægter: 2008-05-21 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saltværksvej 201, 2770 Kastrup (offentliggjort 2003-10-17)
Den 2003-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 4, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-05-27)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-03 tilføjes Legale ejere: Anders Christian Nannerup (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2002-04-03 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Nannerup (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2002-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 4, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2002-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-20 tilføjes Direktion: Anders Christian Nannerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-20 fjernes Direktion: Peter Frank Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-20 tilføjes Navne: BAK NANNERUP ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2002-03-19 fjernes Navne: DKB NR. 221 ApS (offentliggjort 2001-09-05)
Den 2002-03-20 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-27 tilføjes Direktion: Peter Frank Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-05-27)
Den 2001-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Navne: DKB NR. 221 ApS (offentliggjort 2001-09-05)
Den 2001-08-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2001-08-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2001-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-08-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Stiftere: VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-09-05)
Den 2001-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)