Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Høgsted | 01.03.2021 | adm. dir |
Hanne Vendelin Olesen | 01.10.2017 | direktør |
Henrik Østerby | 01.09.2016 | direktør |
Mette Skjærbæk Jensen | 07.10.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Lajlev Larsen | 01.09.2015 | 31.08.2016 | direktør |
Danny Espersen | 07.10.2013 | 08.09.2015 | adm. dir |
Tina Hueg | 10.05.2013 | 10.05.2013 | direktør |
Julie Bianca Krogstad | 19.11.2001 | 01.05.2007 | direktør |
Michael Birn Knop | 27.08.2001 | 19.11.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Skjærbæk Jensen | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Vendelin Olesen | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Vendelin Olesen | 26.11.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Plesner-Jacobsen | 28.10.2019 | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Ager Birkelund | 14.03.2019 | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Eli Kirkedal Kristensen | 15.09.2017 | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Simon Lajlev Larsen | 01.09.2016 | 28.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lise Ryevad | 01.10.2015 | 30.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Marie-Louise Munter | 01.10.2015 | 15.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Haagen | 26.11.2014 | 17.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Danny Espersen | 26.11.2014 | 01.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anne Suhr | 10.05.2013 | 26.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mette Skjærbæk Jensen | 20.05.2010 | 26.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Poul Jørgen Krahn Nielsen | 20.05.2010 | 10.05.2013 | bestyrelsesmedlem |