Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | xbrl | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Vedtægter: 2024-06-19 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Mike Valencia Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Direktion: Palle Normann Svendsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Legale ejere: Garfield Holding 1954 ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Legale ejere: Delfi Holding ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Reelle ejere: Mike Valencia Nielsen (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Reelle ejere: Palle Normann Svendsen, Palle Normann Svendsen (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 tilføjes Reelle ejere: Palle Normann Svendsen (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galoche Alle 1, 4600 Køge (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Galoche Alle 1, 4600 Køge (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2010-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage kapitalinvesteringer af handel og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Vedtægter: 2010-06-25 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-01-19)
Den 2006-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galoche Alle 1, 4600 Køge (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2006-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Åmarken 2, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2001-11-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-01-19)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 tilføjes Navne: STORE SØVANG ApS (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2005-05-18 fjernes Navne: DELFI INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2001-11-14)
Den 2001-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åmarken 2, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2001-11-14)
Den 2001-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 4., 1103 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-05 tilføjes Navne: DELFI INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2001-11-14)
Den 2001-11-04 fjernes Navne: CEFR 80 ApS (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2001-11-05 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2001-11-05 fjernes Revisor: Søren Jonassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Direktion: Palle Normann Svendsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2001-11-01 fjernes Direktion: Michael Birn Knop (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 4., 1103 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-27 tilføjes Direktion: Michael Birn Knop (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Legale ejere: Delfi Holding ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2001-08-27 tilføjes Navne: CEFR 80 ApS (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2001-08-27 tilføjes Reelle ejere: Palle Normann Svendsen (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2001-08-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2001-08-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2001-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-08-27 tilføjes Revisor: Søren Jonassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Stiftere: Knop_Vaerk ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2001-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)