Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Måde Engvej 7, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 fjernes Bestyrelse: Søren Hygom (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Direktion: Brian Ole Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 fjernes Navne: RUBIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Stiftere: S.H.H. ESBJERG ApS, GREENGRASS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måde Engvej 7, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 tilføjes Bestyrelse: Søren Hygom (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Direktion: Brian Ole Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse, ejendomsinvestering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Navne: RUBIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Stiftere: S.H.H. ESBJERG ApS, GREENGRASS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Vedtægter: 2001-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)