Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 30, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-12 fjernes Direktion: Teit Ritzau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-12 fjernes Navne: QE-HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Stiftere: UNITED EXHIBITS GROUP HOLDING A/S, MEKA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-21 tilføjes Vedtægter: 2005-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-21 fjernes Direktion: Niels Nymark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 30, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 23, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 23, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 23-23, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2002-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 23-23, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2002-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: 91 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: 91 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-24 tilføjes Direktion: Niels Nymark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Navne: QE-HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Stiftere: UNITED EXHIBITS GROUP HOLDING A/S, MEKA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)