Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Bestyrelse: Torben Dalby Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Direktion: Torben Dalby Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Navne: A/S SJÆLLANDSKE TVRADIO (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Stiftere: A/S SJÆLLANDSKE MEDIER HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 fjernes Binavne: VTV, RYTTERSTALDSTRÆDE A/S, SLAGELSE & HASHØJ LOKAL RADIO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jane Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 fjernes Bestyrelse: Ellen Louise Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Bestyrelse: Ellen Louise Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 fjernes Bestyrelse: Gert Uffe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Direktion: Torben Dalby Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 fjernes Direktion: Torben Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2007-04-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive medie- og internetvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør samt et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Vedtægter: 2005-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Neerup Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Bestyrelse: Preben Rejnhold Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2002-07-11 fjernes Direktion: Søren Riis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-25 tilføjes Direktion: Torben Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2001-06-21 tilføjes Bestyrelse: Preben Rejnhold Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Binavne: VTV, RYTTERSTALDSTRÆDE A/S, SLAGELSE & HASHØJ LOKAL RADIO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Direktion: Søren Riis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2001-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Navne: A/S SJÆLLANDSKE TVRADIO (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Stiftere: A/S SJÆLLANDSKE MEDIER HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)