Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Navne | Tegningsregel | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 17, 7600 Struer (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sarpsborgvej 12, 7600 Struer (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive opfindervirksomhed, udføre rådgivende ingeniørydelser samt besidde ejerandele i andre selskaber. (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@inventures.dk (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-01 tilføjes Vedtægter: 2023-09-01 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2001-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JOHN BØRSTING ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: LIQHT ApS. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2013-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES ApS. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: INVENTILATE HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: INVENTILATE HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: INVENTILATE HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES ApS. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2019-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: INVENTILATE HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LIQHT ApS. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2021-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVENTILATE HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2022-01-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JB Invent ApS. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2023-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-26 tilføjes Vedtægter: 2020-09-26 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-09-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-09-15 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter, opstarte nye dattervirksomheder, drive opfindervirksomhed samt at drive rådgivende ingeniørvirksomhed med konsulenttjenester, udvikling af software til produkter og lignende. (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2012-02-14 tilføjes Navne: INVENTURES ApS (offentliggjort 2012-02-14)
Den 2012-02-13 fjernes Navne: JOHN BØRSTING HOLDING ApS (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2012-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-14 tilføjes Vedtægter: 2012-02-14 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2012-02-14 fjernes Binavne: JB INVENTURES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-11-20)
Den 2001-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sarpsborgvej 12, 7600 Struer (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2001-08-01 tilføjes Binavne: JB INVENTURES ApS, JOHN BØRSTING HOLDING ApS, INVENTURES HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Direktion: John Børsting Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-11-20)
Den 2001-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Legale ejere: John Børsting Jensen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Navne: JOHN BØRSTING HOLDING ApS (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Reelle ejere: John Børsting Jensen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2001-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2001-08-01 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2001-08-01 tilføjes Stiftere: John Børsting Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)