Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Hovedbranche | Revisor | ||||
Legale ejere | Direktion | Stiftere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Binavne: lokalsupport ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 fjernes Binavne: PC-FAGMANDEN ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Mai-Britt Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 12., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 12., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 tilføjes Binavne: Naverland IT ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 tilføjes Hjemmeside: www.responsor.dk (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@responsor.dk (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-02 fjernes Kontaktoplysninger: mail@pc-fagmanden.dk (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Vedtægter: 2016-09-29 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2016-09-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 12., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2014-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 12., 2600 Glostrup (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg af IT-konsulentydelser, projektledelse, IT hard- og software, managementrådgivning, og udvikling af forretningsapplikationer. Virksomheden tilbyder reparation og servicering af IT-udstyr. Herudover sælger virksomheden produkter og services relateret til ovenstående aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Navne: RESPONSOR IT ApS (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Vedtægter: 2014-09-01 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2014-09-01 fjernes Binavne: RESPONSOR IT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 fjernes Navne: RESPONSOR IT SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-03-16 fjernes Binavne: LOKALSUPPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-06 tilføjes Navne: RESPONSOR IT SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-01-05 fjernes Navne: IMCO ApS (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-04 fjernes Binavne: DATA SPECIALISTEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 12., 2600 Glostrup (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2013-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Banefløjen 10, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2010-01-19)
Den 2013-07-19 fjernes Binavne: DATA FAGMANDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-27 tilføjes Navne: IMCO ApS (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2011-09-26 fjernes Navne: PC FAGMANDEN ApS (offentliggjort 2005-06-12)
Den 2011-09-27 fjernes Binavne: IMCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banefløjen 10, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2010-01-19)
Den 2010-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Åfløjen 25, 2. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2006-03-17)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2007-09-14 tilføjes Bestyrelse: Mai-Britt Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2007-07-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@pc-fagmanden.dk (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2007-01-18 fjernes Revisor: REG. REV. MOGENS MØLLER NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åfløjen 25, 2. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2006-03-17)
Den 2006-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernbo 17, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2003-08-20)
Den 2005-11-15 fjernes Binavne: HELPDESKACADEMY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-12 tilføjes Navne: PC FAGMANDEN ApS (offentliggjort 2005-06-12)
Den 2005-06-11 fjernes Navne: IMCO ApS (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2005-06-12 fjernes Binavne: PPMCENTRAL ApS, PC FAGMANDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-05 fjernes Binavne: SOURCINGACADEMY ApS, IT MANAGEMENT CONSULTING ApS, IMCO SHOP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Revisor: REG. REV. MOGENS MØLLER NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 fjernes Revisor: Jens Jørgensen Baes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 fjernes Binavne: PROJECTACADEMY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernbo 17, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2003-08-20)
Den 2003-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 90, 1., 1264 København K (offentliggjort 2001-12-20)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-08-24)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 90, 1., 1264 København K (offentliggjort 2001-12-20)
Den 2001-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, 2., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Nielsen (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2001-11-01 fjernes Direktion: Johnny Rene Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-24 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-08-24)
Den 2001-08-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-16 tilføjes Direktion: Henrik Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-16 tilføjes Stiftere: Henrik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, 2., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Binavne: TESTACADEMY ApS, PROJECTACADEMY ApS, SOURCINGACADEMY ApS, IT MANAGEMENT CONSULTING ApS, IMCO SHOP ApS, PPMCENTRAL ApS, PC FAGMANDEN ApS, HELPDESKACADEMY ApS, IMCO ApS, DATA FAGMANDEN ApS, DATA SPECIALISTEN ApS, LOKALSUPPORT ApS, RESPONSOR IT ApS, PC-FAGMANDEN ApS, WEBCENTRALEN ApS, OFFICEONLINE.DK ApS, IMCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Binavne: TESTACADEMY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Navne: IMCO ApS (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nielsen (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2001-06-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2001-06-25 tilføjes Revisor: Jens Jørgensen Baes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Direktion: Johnny Rene Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-01 tilføjes Stiftere: Johnny Rene Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)