Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 01.07.2001 (8495
dage). |
Ingen historik.
Branche | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900). |
Sidst opdateret den 02.08.2017 og
angivet som gældende fra 01.08.2017 (2620
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900) | 01.08.2017 | |
Restauranter (561010) | 01.01.2008 | 31.07.2017 |
Restauranter (553010) | 02.07.2001 | 31.12.2007 |
Uoplyst (980000) | 01.07.2001 | 01.07.2001 |
Revisionfravalgt | true. |
Sidst opdateret den 02.08.2017 og
angivet som gældende fra 01.08.2017 (2620
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
true | 01.08.2017 | |
false | 01.07.2001 | 31.07.2017 |
Historik | Start | Stop |
---|
F.O. Revision | 18.05.2009 | 28.05.2017 |
REVISIONSFIRMAET JENS FINNE | 01.07.2001 | 18.05.2009 |
Ingen nuværende registrering.
Kontaktoplysninger | forevision@mail.dk. |
Sidst opdateret den 02.08.2017 og
angivet som gældende fra 02.08.2017 (2619
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
forevision@mail.dk | 02.08.2017 | |
karinajetmar69@gmail.com, flmjet@gmail.com | 09.11.2016 | 01.08.2017 |
Telefonnummer | 40415236. |
Sidst opdateret den 02.08.2017 og
angivet som gældende fra 02.08.2017 (2619
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
40415236 | 02.08.2017 | |
40491712 | 09.11.2016 | 01.08.2017 |
56947111 | 17.07.2003 | 08.11.2016 |
Navne | BITTE-INVEST ApS. |
Sidst opdateret den 02.08.2017 og
angivet som gældende fra 01.08.2017 (2620
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
BITTE-INVEST ApS | 01.08.2017 | |
JETMAR MERTZ ApS | 01.07.2001 | 31.07.2017 |
Historik | Start | Stop |
---|
JETSOLAR ApS | 01.07.2001 | 01.08.2017 |
Virksomheden har ikke ændret Binavne i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Tegningsregel | Selskabet tegnes af 1 direktør. |
Sidst opdateret den 02.08.2017 og
angivet som gældende fra 02.08.2017 (2619
dage). |
Fortolkning
(1 tegningsmulighed)
| 1 direktør |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af 1 direktør | 02.08.2017 | |
Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse | 28.09.2011 | 01.08.2017 |
Type af revisorbistand:Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.