Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Opnæsgård 43, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-26 fjernes Direktion: Søren Peter Schou-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-26 fjernes Navne: SSN MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Revisor: Bent Flintsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Stiftere: Søren Peter Schou-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-07 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Opnæsgård 43, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Direktion: Søren Peter Schou-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed og investeringer samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Navne: SSN MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS, Bent Flintsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Stiftere: Søren Peter Schou-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Vedtægter: 2001-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)