Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-11-16 fjernes Binavne: GROSMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gormsvej 3, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 fjernes Navne: ANKER HERTZ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Stiftere: ANKER HERTZ EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Direktion: Anker Ejberg Hertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gormsvej 3, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handelsvirksomhed efter de retningslinier og i det omfang, som nærmere fastsættes af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Vedtægter: 2003-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 fjernes Bestyrelse: Ole Eske Bruun (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Binavne: INTER STEEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Navne: ANKER HERTZ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-12 fjernes Navne: ALEX GROSMAN ApS (offentliggjort 2001-08-24)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2001-11-14)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af transformatorer og omformere (offentliggjort 2001-11-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Bestyrelse: Ole Eske Bruun (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2001-11-14)
Den 2001-08-15 tilføjes Bibranche: Fremstilling af transformatorer og omformere (offentliggjort 2001-11-14)
Den 2001-08-15 tilføjes Binavne: INTER STEEL ApS, GROSMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Direktion: Christian Groth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Direktion: Christian Groth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Navne: ALEX GROSMAN ApS (offentliggjort 2001-08-24)
Den 2001-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Stiftere: ANKER HERTZ EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)