Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2010-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET GÅGADEN, NYKØBING F. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Eddie Bützow Holstebro (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Jacob Emil Wamberg (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Eddie Bützow Holstebro, Ian Wallentin (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Eddie Bützow Holstebro (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Jacob Emil Wamberg, Jeppe Jepsen Holding ApS, Ian Wallentin, Michael Johnny Pedersen (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Erik Gustaf Martin Norlander, Jan Henrik Værnet (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: Jacob Emil Wamberg, Ian Wallentin, Michael Johnny Pedersen (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-14 tilføjes Bestyrelse: Pia Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2021-04-14 fjernes Bestyrelse: Michael Johnny Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Eddie Bützow Holstebro (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Caroline Plenov (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Eddie Bützow Holstebro (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2015-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-01 tilføjes Bestyrelse: Ian Wallentin (formand) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-09-30 fjernes Bestyrelse: Ian Wallentin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-14 tilføjes Bestyrelse: Eddie Bützow Holstebro (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-14 fjernes Bestyrelse: Jan Henrik Værnet (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-21 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommen beliggende: Jernbanegade 13, 4800 Nykøbing F., matr.nr. 48 a Nykøbing F. Bygrunde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-28 tilføjes Vedtægter: 2012-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2011-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Legale ejere: Eddie Bützow Holstebro, Caroline Plenov, Jacob Emil Wamberg, Ian Wallentin, Michael Johnny Pedersen, Erik Gustaf Martin Norlander, Jan Henrik Værnet (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-11-23)
Den 2007-11-14 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Bestyrelse: Ian Wallentin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-01 fjernes Bestyrelse: Caroline Plenov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-28 tilføjes Bestyrelse: Caroline Plenov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-28 fjernes Bestyrelse: Michael Kaa Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Kaa Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-11-23)
Den 2001-08-01 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET GÅGADEN, NYKØBING F (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2001-08-01 tilføjes Navne: K/S GÅGADEN, NYKØBING F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-08-01 tilføjes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2001-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)