Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Boserup | 27.10.2022 | direktør |
Heidi Brock Rubæk | 01.01.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Herrmann | 01.04.2019 | 31.12.2021 | direktør |
Lars Bertil Forseth | 01.01.2016 | 31.03.2019 | direktør |
Stefan Roger Fransson | 01.04.2012 | 31.12.2015 | adm. dir |
Anya Vangsgaard | 30.11.2011 | 31.03.2012 | adm. dir |
Johnny Husen | 17.11.2010 | 30.11.2011 | adm. dir |
Anya Vangsgaard | 04.06.2010 | 03.12.2010 | direktør |
Bo Bauerfeind | 04.07.2007 | 04.06.2010 | adm. dir |
Dorte Haugaard Andersen | 04.07.2007 | 04.06.2010 | direktør |
Lone Skjødt Vinther | 30.05.2006 | 04.07.2007 | adm. dir |
Martin Olof Hansson | 01.03.2003 | 30.05.2006 | adm. dir |
Rolf Nævra | 01.09.2002 | 01.03.2003 | adm. dir |
Martin Nyrup von Kiær Ervø | 25.07.2001 | 31.08.2002 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Darren Matthew Kozik | 15.03.2024 | formand |
Anett Kristensen | 27.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Brock Rubæk | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Vahman Bang | 10.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Boserup | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Donald Olvis Mondano | 01.04.2019 | 15.03.2024 | formand |
Federico La Manna | 01.04.2019 | 27.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tina Herrmann | 12.06.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Paul James Hart | 01.02.2016 | 12.06.2018 | formand |
Lars Bertil Forseth | 10.01.2013 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bergqvist | 10.01.2013 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Roger Fransson | 01.04.2012 | 01.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rikard Karlsson | 01.04.2012 | 10.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Simon Finley | 01.12.2010 | 31.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Sven Kallstenius | 01.01.2010 | 10.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Sara Anthony | 01.01.2010 | 01.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Steven Mark Johnson | 01.04.2008 | 31.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Morten Arvid Hansen | 29.06.2007 | 25.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Sean Lawrence Costello | 27.10.2006 | 31.03.2012 | formand |
Bo Bauerfeind | 27.10.2006 | 04.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jarno Juhani Oksanen | 27.10.2006 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Osama Asemota | 27.10.2006 | 29.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Nils Peter Gotha Andersen | 27.10.2006 | 29.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lone Skjødt Vinther | 30.05.2006 | 27.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lars Petter Ørving | 30.05.2006 | 27.10.2006 | formand |
Anders Bergqvist | 30.05.2006 | 27.10.2006 | næstformand |
Sean Lawrence Costello | 01.03.2005 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Per Lippert Guldbrandsen | 01.03.2005 | 25.04.2005 | formand |
Martin Olof Hansson | 01.03.2003 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lene Eva Andersen | 01.03.2003 | 01.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Graeme Norman Mclean | 01.03.2003 | 01.03.2005 | formand |
Adrian William Derx | 25.07.2001 | 01.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Nævra | 25.07.2001 | 01.03.2003 | bestyrelsesmedlem |