Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2001-08-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HERSKIND ENTREPRENØRFORRETNING ApS. (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 fjernes Direktion: Bettinna Kaalund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-11 tilføjes Direktion: Teddy Lund Madsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 61, 8464 Galten (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 61, 8464 Galten (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: Teddy Lund Madsen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: Bettinna Kaalund (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Teddy Lund Madsen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Bettinna Kaalund (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 61, 8464 Galten (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 61, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 61, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 tilføjes Direktion: Bettinna Kaalund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse og investeringer samt dermed beslægtet virkksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2001-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Legale ejere: Bettinna Kaalund (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2001-08-09 tilføjes Navne: TLM HERSKIND HOLDING ApS (offentliggjort 2001-09-26)
Den 2001-08-09 tilføjes Reelle ejere: Bettinna Kaalund (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2001-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-08-09 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2001-08-09 tilføjes Stiftere: Bettinna Kaalund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Vedtægter: 2001-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-09-26)
Den 2001-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)