Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Legale ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Dresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-10 fjernes Bestyrelse: Henrik Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-10 tilføjes Legale ejere: PUGERUPGAARD ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-10 fjernes Legale ejere: Henrik Hansen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-09 fjernes Legale ejere: PUGERUPGAARD ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: PUGERUPGAARD ApS. (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PUGERUPGAARD ApS. (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: PUGERUPGAARD ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-06-27 fjernes Legale ejere: Max Ejgil Hansen (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-06-27 fjernes Reelle ejere: Max Ejgil Hansen (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Vedtægter: 2013-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Revisor: LGS Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnolievej 3, 4930 Maribo (offentliggjort 2010-06-07)
Den 2010-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjernæsvej 26, 4970 Rødby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2001-10-31)
Den 2007-06-26 tilføjes Revisor: LGS Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 fjernes Revisor: Sydhavsøernes Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjernæsvej 26, 4970 Rødby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjernæsvej 26, 4970 Rødby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-16 tilføjes Revisor: Sydhavsøernes Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-16 fjernes Revisor: Henrik Drachmann, revisorfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-10-23 tilføjes Legale ejere: Max Ejgil Hansen, Henrik Hansen, Mette Dresen (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2001-10-23 tilføjes Reelle ejere: Max Ejgil Hansen, Mette Dresen (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjernæsvej 26, 4970 Rødby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Bestyrelse: Inge Marie Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Max Ejgil Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2001-10-31)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: PUGERUPGAARD ApS (offentliggjort 2001-08-23)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Henrik Drachmann, revisorfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: Max Ejgil Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-08-23)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)