Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterplads 2, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-06 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Kontaktoplysninger: michael@holmsberg.dk (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Legale ejere: Jette Malmskov, Enrico Krog Iversen, Paul Lisdorf, Bent Møller, Mette Hoppensach Sommer, Vivi Teisbæk, Jørn Eiler Vestergaard, Holmsberg Projektudvikling ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 36, HEDEHUSENE ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Stiftere: KRISTENSEN & HOLMSBERG A/S (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S BALDERSBUEN 36, HEDEHUSENE. (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-07-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-07-14 fjernes Direktion: Anders Holmsberg (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Vedtægter: 2022-03-08 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterplads 2, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2021-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st., 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st., 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st., 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st., 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st. th., 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@holmsberg.dk (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Holmsberg Projektudvikling ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: AMP 6 ApS (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: Jørn Eiler Vestergaard (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2016-12-01 fjernes Legale ejere: Allan Overgaard (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-15 tilføjes Direktion: Mette Hoppensach Sommer (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-03-15 fjernes Direktion: Bent Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-14 tilføjes Direktion: Anders Holmsberg (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2015-10-14 fjernes Direktion: Finn Carsten Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: AMP 6 ApS (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-06-14 fjernes Legale ejere: Finn Carsten Pedersen (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-05-04 fjernes Direktion: Mette Hoppensach Sommer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st. th., 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2014-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 29, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2012-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 29, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2012-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-24)
Den 2012-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-24)
Den 2012-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-02)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Baldersbuen 36, Hedehusene samt at være forretningsfører, herunder varetage selskabs- og ejendomsadministration. Komplementarselskabet må dog ingensinde administrere ejendomme afskrivningsberettiget i henhold til Lov om Skattemæssige afskrivninger for andre end K/S Baldersbuen 36, Hedehusene (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2011-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2011-04-04 tilføjes Vedtægter: 2011-04-04 (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-02)
Den 2008-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 27, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2001-08-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Direktion: Finn Carsten Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 fjernes Direktion: Paul Lisdorf (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-07 fjernes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-04 tilføjes Direktion: Paul Lisdorf (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-04 fjernes Direktion: Anders Holmsberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Legale ejere: Finn Carsten Pedersen, Allan Overgaard, Jette Malmskov, Enrico Krog Iversen, Paul Lisdorf, Bent Møller, Mette Hoppensach Sommer, Vivi Teisbæk (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2001-12-03 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 36, HEDEHUSENE ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-12-02 fjernes Navne: K&H AJ1014 ApS (offentliggjort 2001-08-17)
Den 2001-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 27, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2001-08-17)
Den 2001-08-06 tilføjes Direktion: Anders Holmsberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-06 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 tilføjes Navne: K&H AJ1014 ApS (offentliggjort 2001-08-17)
Den 2001-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 tilføjes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 tilføjes Stiftere: KRISTENSEN & HOLMSBERG A/S (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2001-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-15)