Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-08 fjernes Direktion: Leif Albert Bernhard Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-08 fjernes Navne: ABC HANSEN TRADING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Revisor: Registreret revisionsfirma Torben Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Stiftere: Leif Albert Bernhard Christian Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel og agenturvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 195.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Vedtægter: 2014-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Savsvinget 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2010-06-28 tilføjes Revisor: Registreret revisionsfirma Torben Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: BSR AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Revisor: BSR AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savsvinget 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2001-07-22 tilføjes Direktion: Leif Albert Bernhard Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-22 tilføjes Navne: ABC HANSEN TRADING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Stiftere: Leif Albert Bernhard Christian Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)