Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Hovmand | 01.01.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Hovmand | 03.05.2005 | 29.05.2006 | direktør |
Anne-Marie Madsen | 03.05.2005 | 29.05.2006 | direktør |
John Ole Hovmand | 27.06.2001 | 01.01.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dijana Lager | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Eric Gunnar Daniel Persson | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sten Uno Alfredsson | 01.09.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Göthe Peter Lennart Schön | 01.12.2020 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Fredrik Lars Valentin | 01.12.2020 | 01.09.2024 | formand |
Christina Wessel Jensen | 10.03.2020 | 31.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hovmand | 31.12.2019 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dalgaard Andersen | 24.01.2017 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Richard Broe Løwe | 08.07.2014 | 03.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Frank Lykke Petersen | 09.12.2011 | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Allan Bruun Weirup | 09.12.2011 | 01.12.2020 | formand |
Thomas Hovmand | 09.12.2011 | 08.07.2014 | bestyrelsesmedlem |