Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Ejerskaber | Direktion | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2004-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PH-EL ApS. (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2022-11-29 tilføjes Direktion: Anne Heidi Niemann (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-29 tilføjes Vedtægter: 2022-11-29 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-14 tilføjes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-04-14 fjernes Revisor: Uffe Nikolajsen (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngborgvej 6, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngborgvej 6, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-27 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Uffe Nicolaisen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngborgvej 6, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Henning Sten Bøgehave Niemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde aktier/anparter, drive finansiel virksomhed samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Legale ejere: Henning Sten Bøgehave Niemann (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: HENNING NIEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2001-08-13)
Den 2001-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Sten Bøgehave Niemann (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Uffe Nicolaisen, Uffe Nikolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: Henning Sten Bøgehave Niemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2001-07-01 tilføjes Vedtægter: 2001-07-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-08-13)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)