Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Navne | ||||
Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2015-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: InModule ApS. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-13 tilføjes Vedtægter: 2014-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-13 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-01-28)
Den 2006-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jersie Solvænge 25, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2006-09-29)
Den 2006-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmegårdsvej 5, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2001-11-27)
Den 2002-02-01 tilføjes Legale ejere: Bettina Fischer, Mads Wendelin Fischer (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2002-02-01 tilføjes Reelle ejere: Bettina Fischer, Mads Wendelin Fischer (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2001-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmegårdsvej 5, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2001-11-27)
Den 2001-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-14 tilføjes Direktion: Mads Wendelin Fischer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 tilføjes Navne: MBF INVEST ApS (offentliggjort 2001-11-27)
Den 2001-11-13 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2375 (offentliggjort 2001-08-09)
Den 2001-11-14 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-01-28)
Den 2001-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2375 (offentliggjort 2001-08-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-08-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)