Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnekær 70, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Direktion: Lars Bo Tvedeskov Jantzen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Navne: BISGAARD & PARTNERE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Lars Bo Tvedeskov Jantzen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Direktion: Stig Walter Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnekær 70, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-21 tilføjes Direktion: Stig Walter Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for rådgivning og konsulenttjeneste. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Navne: BISGAARD & PARTNERE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-20 fjernes Navne: VICH-M 5254 ApS (offentliggjort 2001-08-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Vedtægter: 2001-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-11-01)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-11-01)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: VICH-M 5254 ApS (offentliggjort 2001-08-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)