Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Emil Eskesen | 22.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Meyer Hellum | 25.06.2020 | 22.12.2022 | direktør |
Shay Gabay | 06.12.2005 | 25.06.2020 | direktør |
Emil Eskesen | 06.12.2005 | 16.04.2012 | direktør |
Egon Kristensen Gade | 11.01.2002 | 25.04.2007 | direktør |
Steen Schierbeck | 01.08.2001 | 11.01.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Emil Eskesen | 22.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Meyer Hellum | 22.12.2022 | formand |
Hana Kukulina Meyer Hellum | 25.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Meyer Hellum | 02.07.2019 | 21.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Shay Gabay | 02.07.2019 | 25.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tamara Gabay | 16.08.2018 | 02.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Emil Eskesen | 16.04.2012 | 21.12.2022 | formand |
Marianne Flataukan Schrøder | 16.04.2012 | 02.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Merete Daugaard Gabay | 16.04.2012 | 16.08.2018 | bestyrelsesmedlem |