Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 765, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-20 fjernes Navne: USC HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-03 fjernes Bestyrelse: Ken Flemming Røge Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-03 fjernes Direktion: Tommy Alberico Johannesen Raffo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-03 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 fjernes Revisor: REVISOR KROGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Bestyrelse: Per Bodé (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 fjernes Bestyrelse: Anders Daugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 765, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Daugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Direktion: Tommy Alberico Johannesen Raffo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og fungere som holding-selskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Navne: USC HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2324 (offentliggjort 2001-08-01)
Den 2001-12-06 tilføjes Revisor: REVISOR KROGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Vedtægter: 2001-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2324 (offentliggjort 2001-08-01)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)