Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Gunnar Hansen | 28.06.2001 | 21.10.2021 | |
Hans Peter Hansen | 28.06.2001 | 21.10.2021 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Gunnar Hansen | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 100,00% | 100,00 % |
VA-HOLDING ApS (CVR 31886392) | 16.12.2008 | 21.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |